CUCKFIELD MUSEUM CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A museum with collections to show local history and events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 05 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 280001 THE CUCKFIELD MUSEUM TRUST
- 22 Mawrth 2019: CIO registration
- CUCKFIELD MUSEUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Symonds FRICS | Cadeirydd | 20 January 2020 |
|
|
||||
Phillipa Malins | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Alisa Stephanie Burton | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Stephen Horsfield | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Beth Richards | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Richard StJohn Whidborne | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Wendy Ann Rowark | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
JUDITH HODDER | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
STEPHEN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.20k | £4.36k | £8.80k | £7.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.69k | £7.50k | £8.98k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION OF A MUSEUM AT CUCKFIELD COMPRISING ITEMS OF LOCAL HISTORIC ARTISTIC OR OTHER SIGNIFICANCE INCLUDING THE COLLECTION AND SUCH OTHER ITEMS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DONATED TO ACQUIRE BY OR LANED TO THE TRUSTEES. B) THE DISPLAY CONSERVATION STORAGE MAINTENANCE INSURANCE AND ENHANCEMENT OF THE ITEMS COMPRISING THE MUSEUM COLLECTION. C) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN SUBJECTS RELEVANT TO THE ITEMS COMPRISING THE MUSEUM COLLECTION. D) THE PRODUCTION OF RESEARCH RELATING TO THE ITEMS COMPRISING THE MUSEUM COLLECTION AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS THEREOF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEENS HALL
HIGH STREET
CUCKFIELD
HAYWARDS HEATH
RH17 5EL
- Ffôn:
- 01444473630
- E-bost:
- info@cuckfieldmuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window