Hanes ariannol LIFE CHANGERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1183790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/06/2020 07/06/2021 07/06/2022 07/06/2023 07/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.65k £50.18k £17.15k £1.80k £2.13k
Cyfanswm gwariant £5.64k £43.39k £16.47k £1.35k £1.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A