ymddiriedolwyr TYNESIDE WELCOMES
Rhif yr elusen: 1183738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Getliff Young | Cadeirydd | 04 October 2021 |
|
|
||||
Hellen Giblin-Jowett | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Iain Alasdair Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Judith McSwaine | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Melissa Schueler | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Jane Mary Young | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Sally Mitchison | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Lindsay Brigham | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.