OTTOMAN'S SOCIAL COMPLEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Health & Safety Advice, After School Activities, Language Courses (Arabic/Bengali), Job search facilities, IT Training courses, Food and hygiene awareness, Healthier Diet awareness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 07 Awst 2019: Cofrestrwyd
- OTTOMANS'S SOCIAL COMPLEX (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdus Salam Arif | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Burak Uysal | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
VEYSEL OZAYDIN | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
IHSAN ERIKLI | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
||||
Mesut Cinelioglu | Ymddiriedolwr | 07 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £34.38k | £89.96k | £100.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £33.33k | £81.78k | £107.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 14 Mawrth 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 24 Mawrth 2023 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 24 Mawrth 2023 | 114 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 JAN 2015 as amended on 07 Jan 2015
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT THE COMMUNITY PRINCIPALLY IN THE CITY OF LIVERPOOL AND SURROUNDING AREAS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, POLITICAL, RELIGIOUS, ETHNIC ORIGIN, AGE, DISABILITY, ILL HEALTH, POVERTY OR OTHER CIRCUMSTANCES, TO PROVIDE EDUCATIONAL, RECREATIONAL, LEISURE AND INTERACTIVE PROGRAMMES TO HELP PEOPLE ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
132 NORTH HILL STREET
LIVERPOOL
L8 8AG
- Ffôn:
- 07877558272
- E-bost:
- info@ottomans.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window