THE TOAD HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the charity is to advance the Evangelical Christian faith in Pembrokeshire and the surrounding area for the benefit of the public in accordance with the statement of faith, mainly, but not exclusively, by providing premises to be used for Christian worship, preaching and teaching, and for other suitable activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Ceredigion
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Clive Rees | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|||||||
James Davies | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||||
Anthony David Stevenson | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||||
Dr Wiyumile Simukonda | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||||
ROBERT DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||||
LUKE PHILIP IEUAN REES | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.82k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £243.82k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 DEC 2018 AS AMENDED BY DEED DATED 07 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH IN PEMBROKESHIRE AND THE SURROUNDING AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE SCHEDULE TO THIS DEED, MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING PREMISES TO BE USED FOR CHRISTIAN WORSHIP, PREACHING AND TEACHING, AND FOR OTHER SUITABLE ACTIVITIES WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES WILL FURTHER THE OBJECTS OF THE CHARITY AND BENEFIT THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Chapel
Lower Frog Street
TENBY
Dyfed
SA70 7HU
- Ffôn:
- 01834219445
- E-bost:
- ianreestenby@gmail.com
- Gwefan:
-
theupperroomtenby.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window