BOXFORD HISTORY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of the residents of the civil parish of Boxford, West Berkshire and its adjoining parishes, the charity researches and provides information about local heritage, including archaeological excavations, exhibitions, talks and guided walks; as well as free admission to heritage assets, artefacts, photographs and records. The involvement of local schools and colleges is welcome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN JOY APPLETON | Cadeirydd | 12 February 2019 |
|
|
||||
Andy Philip Brown | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Tebble | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
John Charles Frederick Hayward | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Derek Peter Fawcett | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
David Willison | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Michael Swinburn Appleton | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Christine Harris Dr | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.14k | £67 | £42 | £604 | £441 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.06k | £23.24k | £1.13k | £5.20k | £3.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 FEB 2019 AS AMENDED ON 27 MAR 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE CIVIL PARISH OF BOXFORD, WEST BERKSHIRE AND ITS NEIGHBOURING PARISHES HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE PARISH"; FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ABOUT LOCAL HERITAGE INCLUDING ARCHAEOLOGY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY LEADING ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE PARISH, ARRANGING HERITAGE TALKS, EXHIBITIONS AND GUIDED WALKS IN THE PARISH, PROVIDING FREE ADMISSION TO BHP HERITAGE ASSETS, ARTEFACTS, PHOTOGRAPHS AND RECORDS, PARTICULARLY TO LOCAL SCHOOLS AND COLLEGES AND PROVIDING ACTIVITIES THAT AID INDIVIDUAL RESEARCH CAPABILITIES, SKILLS AND UNDERSTANDING LOCAL AND FAMILY HISTORY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
APPLEDENE
SCHOOL LANE
BOXFORD
NEWBURY
RG20 8DX
- Ffôn:
- 01488608422
- E-bost:
- boxfordhistoryproject@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window