ymddiriedolwyr TOPSHAM SWIMMING POOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1183843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Trevelyan | Cadeirydd | 16 March 2022 |
|
|
||||
Hayley Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Kathryn James | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Alan Thomas | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
John Guy Marcus Harrill | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Derek Whittingham | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
Jacqueline Minto | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Sharon Wannell | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Sharon Joanne Orchard | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Jane Thomas | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
DAVID JOSEPH RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.