HOUSE OF THE OPEN DOOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The House of the Open Door is based in Worcestershire. Its purpose is to advance the Christian faith in accordance with its Statement of Faith. It operates a Christian Retreat Centre and serves a local and wider community, church groups, prisoners, individuals in need and young people through prayer, hospitality and support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064343 HOUSE OF THE OPEN DOOR
- 07 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Swinford | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|||||
Rev John Anthony Proctor OBE | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
John Trimming | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Lynda Denise Watson | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Silvie Jelinkova | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
KATHARINE PALKA | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Michael Mitton | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.22k | £62.30k | £99.47k | £118.52k | £80.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.18k | £90.32k | £82.84k | £86.55k | £102.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 May 2019
Gwrthrychau elusennol
“TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGHOUT THE UK IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH. SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOUSE OF THE OPEN DOOR
CHILDSWICKHAM HOUSE
BUCKLAND ROAD
CHILDSWICKHAM
BROADWAY
WR12 7HH
- Ffôn:
- 01386852084
- E-bost:
- hod@houseoftheopendoor.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window