ymddiriedolwyr BEETLEY AND DISTRICT PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1181636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Cross | Cadeirydd | 05 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Amy Pulfer | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Zoe Lawrence | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Danielle Edwards | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Abigail Jenkins | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Charlie Wood | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
William Wilson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Zoe May Smith | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Diane Calvert | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.