ymddiriedolwyr WIMBLEDON SW19 WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1182333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Anne Wileman | Cadeirydd | 11 November 2022 |
|
|
||||
Anne-Marie Mackinson | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
CAMILLA HUGHES-HUNT | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Norma Priscilla Cameron | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Pamela May Anderson | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Linda Denyer | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
Victoria Jane Kelly | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|||||
Maria Ann Priestland | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Patricia Margaret Loxton | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
Sally Anne D'Innella | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.