THE NATIONAL HIV STORY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education, events, film production, etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Hydref 2019: CIO registration
- THE AIDS SINCE THE 80S PROJECT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Scott Costen | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
George Walter Ruiz | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Julian Ingle | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Nicholas Charles George Thorogood | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
ERICA CHRISTINE PIENAAR BA MBAFRSA | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
KEVIN ALLEN WATSON | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Janet Rosemary Pimblett | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Paul Douglas Coleman | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.20k | £51.50k | £27.18k | £13.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.78k | £37.73k | £46.16k | £6.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SUBJECT OF THE HIV/AIDS EPIDEMIC OF THE 1980S AND 1990S BY MAKING AVAILABLE RECORDINGS OF FIRST-HAND TESTIMONY OF PERSONS AFFECTED BY THE HIV/AIDS EPIDEMIC AND OTHER RELATED EDUCATIONAL RESOURCES AND MATERIALS IN ORDER TO IMPROVE THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF SUCH PERSONS’ EXPERIENCES AND HIV/AIDS 2. TO PROMOTE AND PROTECT THE HEALTH OF PERSONS AFFECTED BY HIV/AIDS BY THE PROVISION OF GRANTS AND DONATIONS TO CHARITIES OR CHARITABLE ORGANISATIONS PROVIDING CARE AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 York Villas
BRIGHTON
BN1 3TS
- Ffôn:
- 07905031153
- E-bost:
- cc@nhst.org.uk
- Gwefan:
-
NHST.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window