VITAMIN ANGELS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We assist in the provision of nutrients for the benefit of mothers and children to work to end malnutrition and its consequences among at-risk, hard-to-reach populations, focusing on children under five years of age and pregnant and their unborn child. In the UK, we work to improve nutrition for preschoolaged children by introducing supplementary feeding programmes in underserved communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- India
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Patrick Harley-Martin | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
WILLIAM GEORGE MOSS | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
William Stephen John Hood | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
David Patrick Lewis QC | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.58k | £78.67k | £82.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.00k | £97.18k | £114.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JAN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY ARE ESTABLISHED ARE THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF NUTRIENTS AND SERVICES FOR THE BENEFIT OF MOTHERS AND CHILDREN AND TO WORK TO END MALNUTRITION AND ITS CONSEQUENCES AMONG AT-RISK, HARD-TO-REACH POPULATIONS (E.G. DEFINED GENERALLY AS INDIVIDUALS LOST TO NATIONAL HEALTH SERVICES), FOCUSING ON YOUNG CHILDREN UNDER FIVE YEARS OF AGE, AND WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE, INCLUDING ESPECIALLY PREGNANT WOMEN AND THEIR UNBORN CHILD AND NEW MOTHERS AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO HEALTHCARE FOR MOTHERS AND CHILDREN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOWARD KENNEDY LLP
1 LONDON BRIDGE
LONDON
SE1 9BG
- Ffôn:
- 0018055648400
- E-bost:
- Bforssell@vitaminangels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window