DARLINGTON VINEYARD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion for the public benefit in accordance with the Statement of Faith in the Schedule hereto attached in such parts of the United Kingdom and the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darlington
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Michael Crosby | Cadeirydd | 12 February 2019 |
|
|
||||
Robert Stephens | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Keith Morley | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Bethany Laura Armstrong | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.61k | £67.71k | £128.24k | £216.50k | £275.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.55k | £65.31k | £128.45k | £216.66k | £275.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE SCHEDULE HERETO ATTACHED IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD THROUGH: THE ORGANISATION AND PROVISION OF CHRISTIAN WORSHIP; THE PROVISION OF SUCH FACILITIES AND SERVICES AS ARE APPROPRIATE FOR THE CHURCH, TO ENABLE IT TO FULFIL ITS MISSION TO THE MEMBERS OF THE CHURCH, VISITORS TO THE CHURCH AND THE LOCAL COMMUNITY AND THE WIDER COMMUNITY; THE PROVISION OF FACILITIES FOR CHRISTIAN TRAINING AND SERVICE; THE SUPPORT AND PROVISION OF CHRISTIAN EVANGELISM AND OUTREACH; THE PROVISION OF ASSISTANCE TO THE WIDER CHRISTIAN CHURCH IN ITS MINISTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Darlington Vineyard Church
Salt Yard
DARLINGTON
County Durham
DL3 7DX
- Ffôn:
- 07904389443
- E-bost:
- phil@darlingtonvineyard.church
- Gwefan:
-
darlingtonvineyard.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window