LWS NIGHT SHELTER CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation can assist those who are homeless or vulnerably housed who are able to access the shelter. The organisation started because a demand for sheltered accommodation was identified, particularly overnight on Fridays and Saturdays, for those who are homeless or vulnerably housed. The organisation therefore aims to benefit those people by offering accommodation and food.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1153583 LEAMINGTON NIGHT SHELTER
- 24 Hydref 2019: CIO registration
- LEAMINGTON NIGHT SHELTER (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LOUISE CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|||||
Susan Elizabeth Rutherford | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.08k | £50.79k | £58.64k | £33.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.63k | £23.16k | £27.74k | £26.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2024 | 331 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2024 | 331 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2024 | 696 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2024 | 696 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP AND DISTRESS AMONGST HOMELESS PEOPLE, ROUGH SLEEPERS AND THE VULNERABLY HOUSED BY PROVISION OF A NIGHT SHELTER, AND OTHER RELEVANT MEANS TO RELIEVE THEIR SUFFERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Radford Road Church
Radford Road
LEAMINGTON SPA
Warwickshire
CV31 1NF
- Ffôn:
- 07889214050
- E-bost:
- MANAGEMENT@LWSNIGHTSHELTER.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window