PENDLE OPERA GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sole provider of Grand Opera in East Lancashire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
- 18 Chwefror 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 MARCH 1981 AS AMENDED 13 JANUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC AND OPERATIC ARTS; TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS; TO ASSIST AND FURTHER SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AND CHARITABLE PURPOSES AS THE COMMITTEE FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window