GENDERED INTELLIGENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to increase understanding of gender diversity and to improve the quality of life of trans people, and young trans people in particular. We work mainly in England, but also across the UK and occasionally overseas. We run youth groups and residentials, support young people and professionals in educational settings, and provide trans awareness training and consultancy to all sectors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,426,329
Roddion a chymynroddion | £969.54k | |
Weithgareddau elusennol | £450.33k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.47k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,691,279
Codi arian | £46.98k | |
Weithgareddau elusennol | £1.64m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £158,093 o 3 gontract(au) llywodraeth a £4,709 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £46.98k | |
Gwariant elusennol | £1.64m |
Pobl

41 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES OSBORNE | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|||||||||
Charlie Khe | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||||||
Alyx Faye | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||||
Mx Amsel Mark Page von Spreckelsen | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||||
Warren Alfred Koehler | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £842.93k | £1.14m | £1.15m | £1.47m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.21k | £816.05k | £1.04m | £1.47m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £158.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.89k | £948.41k | £965.63k | £1.03m | £969.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.63k | £189.95k | £188.70k | £439.31k | £450.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £216 | £113 | £256 | £2.73k | £6.47k | |
|
Incwm - Arall | £197 | £175 | £180 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £621.65k | £786.98k | £1.01m | £1.43m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.57k | £29.08k | £30.18k | £39.79k | £46.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.95k | £36.42k | £42.18k | £41.10k | £41.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £713 | £6.04k | £8.82k | £8.42k | £54.22k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £429.36k | £912.63k | £1.07m | £978.68k | £667.59k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £32.95k | £198.96k | £243.34k | £152.23k | £151.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 JAN 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO THE FOLLOWING: 4.1 TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE DIRECTORS SEE FIT FOR THE PUBLIC BENEFIT FROM TIME TO TIME, INCLUDING IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION: 4.1.1 TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTION AND DECLARATIONS) OF PEOPLE WHOSE EXPERIENCE OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY DOES NOT ALIGN, IN WHOLE OR IN PART, WITH DOMINANT CULTURAL EXPECTATIONS AND SOCIETAL NORMS AND WHO ARE THEREFORE VULNERABLE TO DISCRIMINATION, EXCLUSION, MARGINALISATION, HATE CRIME AND LOWER QUALITY LIFE BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; (B) OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; (C) RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; (D) RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; (E) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; (F) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; (G) COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; (H) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; (I) PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; (J) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; (K) INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; (L) ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. 4.1.2 TO ADVANCE EDUCATION AND PROMOTE THE UNDERSTANDING OF EQUALITY AND DIVERSITY OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION, SEXUALITY AND/OR THE NEEDS OF THE COMMUNITIES WHOSE SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY ARE DIVERSE, FOR THE PUBLIC BENEFIT; 4.1.3 TO ADVANCE THE HEALTH AND WELL-BEING OF PEOPLE WHOSE EXPERIENCE OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY DOES NOT ALIGN, IN WHOLE OR IN PART, WITH DOMINANT CULTURAL EXPECTATIONS, IN PARTICULAR TO IMPROVE THEIR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE, FOR THE PUBLIC BENEFIT; 4.1.4 FOR THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF THE FACT THAT THEIR EXPERIENCE OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY DOES NOT ALIGN, IN WHOLE OR IN PART, WITH DOMINANT CULTURAL EXPECTATIONS, AND WHOSE QUALITY OF LIFE IS LESSENED BECAUSE OF THIS, FOR THE PUBLIC BENEFIT; 4.1.5 TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED, FOR THE PUBLIC BENEFIT; 4.1.6 TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY FOR PEOPLE WHOSE EXPERIENCE OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY DOES NOT ALIGN, IN WHOLE OR IN PART, WITH DOMINANT CULTURAL EXPECTATIONS OR SOCIETAL NORMS, FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND 4.1.7 ANY OTHER PURPOSE CHARITABLE IN LAW THAT THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE. 4.2 FOR THE PURPOSE OF CLAUSE 4.1.5, "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR EXPERIENCE OF SEX, GENDER, SEXUAL ORIENTATION AND/OR SEXUALITY NOT ALIGNING, IN WHOLE OR IN PART, WITH DOMINANT CULTURAL EXPECTATIONS OR SOCIETAL NORMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Menzies
4th floor
95 Gresham Street
LONDON
EC2V 7AB
- Ffôn:
- 020 7155 1302
- E-bost:
- admin@genderedintelligence.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window