Hanes ariannol SISTERS OF THE CROSS AND PASSION CIO

Rhif yr elusen: 1185348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £62.54m £17.43m £26.49m
Cyfanswm gwariant £0 £0 £18.57m £18.62m £20.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £763.23k £27.54k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.05m £4.80m £4.51m
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £5.67m £6.16m £14.65m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £4.25m £5.01m £5.43m
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £7.90m £5.56m £5.39m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £641.34k £613.76k £939.08k
Incwm - Arall N/A N/A £44.08m £49.95k £84.72k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £2.35m £3.11m £1.81m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £14.51m £14.23m £15.54m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £4.06m £4.40m £5.01m
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £278.98k £209.47k £190.64k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £111.83k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £35.68k £36.55k £37.06k
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0