ymddiriedolwyr DASH (DESTITUTE ASYLUM SEEKERS HUDDERSFIELD)
Rhif yr elusen: 1181825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Mohsen Usyan | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Mohannad Al Mohammad Al Abo | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Peter Evans | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Jihad Hussein Adam Omer | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
KAREN WOOD | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|||||
Julie Ann Park | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Allison Porter | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.