LET'S DANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity promotes performance dance at grass roots level mainly through the production of dance shows in recognised theatres for schools and groups irrespective of ability, or experience. The age range being 5/18 years. The charity also provides leadership opportunities in production and choreography and supports teachers through the provision of on-line lessons .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Marchant | Cadeirydd | 15 September 2019 |
|
|
||||
Christopher Marchant | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Peter Trower | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Helen Trower | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Charlie Oatway | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91k | £10.74k | £13.37k | £24.35k | £17.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £959 | £7.55k | £13.00k | £22.09k | £13.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Chwefror 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Chwefror 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2022 | 368 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 10 Chwefror 2022 | 370 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF LET’S DANCE ARE; TO ADVANCE AND PROMOTE APPRECIATION OF PERFORMANCE ART, ESPECIALLY IN THE FORM OF DANCE AND PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS BY PRODUCING HIGH QUALITY DANCE SHOWS, LEADERSHIP OPPORTUNITIES FOR THE YOUNG PEOPLE THROUGH THE PRODUCTION AND CHOREOGRAPHY OF THE SHOWS AND LINKING THEM TO EXTERNAL CLUBS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 ELSTED CRESCENT
BRIGHTON
BN1 8GE
- Ffôn:
- 07806636661
- E-bost:
- a_marchant@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window