THE GRAHAM SHAPIRO FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Charity that supports mental health, well-being, innovation and young entrepreneurialism in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Graham Shapiro | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Richard Hammett | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Jade Shapiro | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Professor John Mohin OBE DL | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Mark Hamill | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.34k | £5.76k | £240 | £12.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £810 | £2.96k | £1.92k | £8.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Mai 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (‘THE OBJECTS’) ARE: (1) TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE (BEING OF AGES BETWEEN 16 AND 20) IN ENGLAND AND WALES IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY OR JUST SOCIALLY DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE (BEING OF AGES BETWEEN 16 AND 20) WITHIN THE UNITED KINGDOM BY THE ENCOURAGEMENT AND PROMOTION OF EDUCATION, INSTRUCTION OR TRAINING IN PROFESSIONS, VOCATIONS, INDUSTRIES AND/OR CRAFTS AND TRADES AND/OR THE SKILLS NEEDED IN EMPLOYMENT (3) TO RELIEVE THE POVERTY OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY OR JUST SOCIALLY DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE WITHIN THE UNITED KINGDOM THROUGH THE PROVISION OF ASSISTANCE (INCLUDING FINANCIAL ASSISTANCE) AND SUPPORT WHILST THEIR EDUCATION IS BEING ADVANCED OR WHILST THEY ARE IN THE PROCESS OF ESTABLISHING NEW BUSINESSES OR PREPARING FOR ENTERING UPON OR ENGAGED IN ANY PROFESSION, TRADE, CRAFT OR SERVICE (4) TO PROMOTE THE RELIEF OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND ALZHEIMER’S DISEASE, THEIR FAMILIES AND CARERS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, INCLUDING THE PROVISION OF GRANTS AND FUNDS AT THE TRUSTEES’ DISCRETION FOR OTHER CHARITABLE ENTITIES WHOSE OBJECTS THE TRUSTEES AGREE MEET THESE REQUIREMENTS, AND IN FURTHERANCE OF THIS TO PROVIDE INFORMATION AND INCREASE PUBLIC UNDERSTANDING OF DEMENTIA AND ALZHEIMER'S DISEASE (5) TO PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, INCLUDING THE PROVISION OF GRANTS AND FUNDS AT THE TRUSTEES’ DISCRETION FOR OTHER CHARITABLE ENTITIES WHOSE OBJECTS THE TRUSTEES AGREE MEET THESE REQUIREMENTS, AND IN FURTHERANCE OF THIS TO PROVIDE INFORMATION AND INCREASE PUBLIC UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH CONDITIONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRAHAM SHAPIRO FOUNDATION
THE COLONY HQ
Altrincham Rd
Wilmslow
SK9 4LY
- Ffôn:
- 01270895237
- E-bost:
- info@grahamshapirofoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window