STAMFORD METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christian Worship and other community support work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

29 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Rois Booker | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Barry Charles Streets | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||
Jane Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev William Paul Henry Booker | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
John Hugh Elgood Allen | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
MARTIN JOHN GREENFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Whatley | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Rev Andrew James Lester Hollins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Francis Coles | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Stephen John Husbands | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anne Earle | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
Edward George Adams | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Roger Peter Ing | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Anne Wiltshire | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Vivienne Jean Higgins | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Janet Hetherington | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Audrey Hensman | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Charlotte Davis | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Elizabeth Clare Hodgson | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|||||
Margaret Hewerdine | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Corinna Jeanette Selby | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Beryl Teasdale | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Janet Howitt | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Christine Anne Adams | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Conan David Lewis | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Godfrey Charles Millar Jones | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Sarah Atwell King | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Julia Margaret Husbands | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
PAULINE JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.58k | £122.29k | £122.29k | £119.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.61k | £131.05k | £131.05k | £133.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2023 | 239 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2023 | 239 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2022 | 274 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2023 | 715 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Barn Hill
Stamford
PE9 2AE
- Ffôn:
- 01780481795
- E-bost:
- admin2322@gmail.com
- Gwefan:
-
stamfordmethodistchurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window