HOUNSLOW SPORTS CLUB LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1.THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF FOOTBALL AND OTHER OUTDOOR FIELD SPORTS; 2.TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 June 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,386 o 6 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hounslow
Llywodraethu
- 22 Mai 2020: Cofrestrwyd
- 01 Rhagfyr 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HOUNSLOW SPORTS CLUB LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/06/2020 | 27/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.90k | £68.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.13k | £110.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £68.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Mehefin 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Mehefin 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mehefin 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 27 Mehefin 2020 | 11 Ionawr 2022 | 259 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mehefin 2020 | 11 Ionawr 2022 | 259 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 DEC 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
1.THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF FOOTBALL AND OTHER OUTDOOR FIELD SPORTS; 2.TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window