GIVE BACK YOGA FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing education and training in the practice and principles of yoga to personnel engaged in providing support for beneficiaries, supporting the provision of yoga classes, programmes and yoga equipment and supplies in the context of not-for-profit projects in community and health facilities and enabling the integration of yoga into care and treatment services in prisons and hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Schware | Cadeirydd | 21 June 2019 |
|
|
||||
Nicholas John Stuart | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Nicole Schnackenberg | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
Harriet McAtee | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.00k | £10.00k | £12.81k | £15.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.00k | £6.92k | £11.25k | £20.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Mai 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 JUN 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE HEALTH OF THE PUBLIC AND ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OR IN NEED OF REHABILITATION BECAUSE OF SUCH ILLNESS (“BENEFICIARIES”) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING EDUCATION AND TRAINING IN THE PRACTICE AND PRINCIPLES OF YOGA TO PERSONNEL ENGAGED IN PROVIDING SUPPORT AND CARE TO BENEFICIARIES; (B) SUPPORTING THE PROVISION OF YOGA CLASSES, PROGRAMMES AND YOGA EQUIPMENT AND SUPPLIES IN THE CONTEXT OF NOT-FOR-PROFIT PROJECTS IN COMMUNITY AND HEALTH FACILITIES; (C) ENABLING THE INTEGRATION OF YOGA INTO CARE AND TREATMENT SERVICES FOR BENEFICIARIES IN PRISONS, HOSPITALS AND COMMUNITY CENTRES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Mentmore Terrace
LONDON
E8 3PN
- Ffôn:
- 014695562926
- E-bost:
- chelsea@eatbreathethrive.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window