Ymddiriedolwyr PRIDE IN GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1185201

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Stevens | Cadeirydd | 24 July 2019 |
|
|
||||
Scott Selwyn | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Michael Findlay | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Georgina Hodges | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Sean Joshua Bulley | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Joseph James Picknell | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Devereux | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.