ymddiriedolwyr DERBYSHIRE ASBESTOS SUPPORT TEAM
Rhif yr elusen: 1186006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Eaden | Cadeirydd | 28 October 2019 |
|
|
||||
DAVID MACGREGOR | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Hilary Margaret Cave | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|||||
Patricia Joy Clough | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Ann Lambert | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
COLIN HAMPTON | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
David Ian Trigg | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.