Ymddiriedolwyr BOY BLUE
Rhif yr elusen: 1189800

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurpreet Singh Lidder | Cadeirydd | 18 April 2017 |
|
|
||||
Jon-Rhys Peter Foster | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Anja Zoll-Khan | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Nadine Deschamps | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Anthony Gray | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Wall | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Kieran Jay | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Andrea Lidder | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.