Ymddiriedolwyr THE PRICEHOLME TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1185571

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Tweddle | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|||||
Patrick Neill Lewis | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Baker | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|||||
Anthea Hackett | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|||||
SUSAN KARLE | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|||||
TOBIN FEARFIELD DENNIS | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.