ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KIRKBYMOORSIDE WITH GILLAMOOR, FARNDALE, BRANSDALE & EDSTONE
Rhif yr elusen: 1182973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilla Clark | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Kathleen Robson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Andrews | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Rev Paul Jaime Sunderland | Ymddiriedolwr | 25 February 2024 |
|
|
||||
Kate Storey | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
RICHARD WOOSNAM | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
Susan Mumford | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Charlotte Wesley | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
STEVEN ALEC HELM | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Rev Bridget Gillespie | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Anne WARRINER | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
SIMON JAMES MUMFORD | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
KATRINA LANE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
CLARE HAYNES | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
JILL HUGILL | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
WILFRID LESLIE CLARKE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
JOHN CASTLE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
BRENDA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
PHILIP LESLIE COLLIER | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
ELEANOR MARGARET DOWSLAND | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.