Hanes ariannol THE WILDLIFE TRUST FOR BIRMINGHAM AND THE BLACK COUNTRY LTD
Rhif yr elusen: 513615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £978.06k | £1.50m | £1.33m | £1.74m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.52k | £1.03m | £1.05m | £1.29m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £272.60k | £126.83k | £105.50k | £27.00k | £55.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.90k | £40.46k | £91.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £236.88k | £457.84k | £281.57k | £312.02k | £338.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £716.38k | £1.04m | £1.05m | £1.42m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.04k | £6.41k | £0 | £2.92k | £40.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.76k | £180.58k | £1.00k | £1.79k | £700 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £838.38k | £988.28k | £1.02m | £1.26m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.14k | £37.32k | £24.32k | £29.61k | £32.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.89k | £13.80k | £17.15k | £26.52k | £26.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.