SHARDLOW VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shardlow Village Hall serves as a hub for community activity, hosting a diverse range of events, meetings and activities. The venue offers a welcoming space for various local groups, such as fitness groups, playgroups, the WI, the local football club, and many more. It offers local residents of all ages a space to gather, socialise, and engage in a wide range of activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,903 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Eccles | Cadeirydd | 03 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Helen Smith | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Colin Bird | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Margaret Anne Adams | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Thomas Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
Elaine Spray | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
David Spray | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.62k | £22.76k | £21.44k | £15.95k | £44.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.83k | £6.59k | £28.31k | £21.92k | £37.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.00k | £17.00k | £10.67k | N/A | £7.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Chwefror 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2021 | 78 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 25 SEPTEMBER 1970. as amended on 11 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
PROPERTY TO BE HELD UPON TRUST FOR PURPOSE OF VILLAGE HALL FOR INHABITANTS OF PARISH OF SHARDLOW AND GREAT WILNE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
PARISH OF SHARDLOW AND GREAT WILNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shardlow Village Hall
The Wharf
Shardlow
DERBY
DE72 2GH
- Ffôn:
- 07386 893654
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window