ymddiriedolwyr DEVON SCHOOLS LEADERSHIP SERVICES CIO
Rhif yr elusen: 1186756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Caroline Hunter | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Matthew James Bowler | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Robert Coles | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Isla Jane Johnson | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Daniel Morrow | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Georgina Alice Myles | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Kevin Hughes | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Tom Arthur Hugh Briant-Evans | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Jonathan Paul Bishop | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
Matthew John Shanks | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.