ymddiriedolwyr 17-24-30 NATIONAL HATE CRIME AWARENESS WEEK
Rhif yr elusen: 1184819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Justin Healey | Cadeirydd | 08 January 2019 |
|
|
||||
Michael Avila | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Pek-San Tan | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Elaine Charles | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Menara Ahmed | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Sharon Marcia Kilborne | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Nicholas Guy McInerny | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Jordan Issac Flaste | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.