Hanes ariannol BOOTHAM SCHOOL
Rhif yr elusen: 513645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.14m | £10.40m | £10.90m | £12.13m | £12.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.91m | £10.63m | £10.80m | £11.51m | £13.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £440.29k | £122.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £332.67k | £192.42k | £222.13k | £211.43k | £318.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £176.17k | £5.76k | £4.89k | £89.71k | £127.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.57m | £10.15m | £10.64m | £11.37m | £12.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £3.84k | £3.41k | £4.56k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.05k | £57.91k | £35.71k | £35.56k | £40.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £426.45k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.45k | £18.41k | £2.00k | £13.86k | £9.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.62m | £10.39m | £10.68m | £11.36m | £12.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £298.75k | £237.15k | £121.39k | £151.51k | £200.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.69k | £20.96k | £18.83k | £18.86k | £26.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.51k | £12.04k | £7.08k | £7.36k | £5.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.