ymddiriedolwyr BOOTHAM SCHOOL
Rhif yr elusen: 513645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Woodbine | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|
||||
Philippa Jane Farrington | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Keith Ronald Knight | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Melissa Clare Askew | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Jonathan Cranidge Lovett | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Edward James Potten | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Peter Hew Coltman | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Rosemary Roberts | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Coltman | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Juliette Ena Cecile Healey | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Simon Hetherton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Rachel Jane Hicks | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Graham Ralph | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
DAVID LESLIE STANTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.