Hanes ariannol MASJID OMAR

Rhif yr elusen: 1182378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (70 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.52k £67.78k £118.15k £125.79k £118.12k
Cyfanswm gwariant £75.78k £79.43k £89.86k £126.76k £139.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.01k £2.91k N/A N/A