ymddiriedolwyr FOOD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1187611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa North | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Mehroosh Tak | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Hobbs | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Kay Biggers | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
||||
Sir Michael Gideon Marmot | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
ROSEL MARIE BOYCOTT | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|||||
PROFESSOR HUGH CHARLES JONATHAN GODFRAY | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|||||
David Edwards Mr | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|||||
Courtnay Traice Thomas Lindsay | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
Laura Jane Sandys | Ymddiriedolwr | 05 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.