THE OWL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We Rescue and Rehabilitate injured and sick Owls to the wild, also if they can not be returned to the wild we will look after them for the rest of their natural days with us in a bespoke Owl Sanctuary.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,763 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 09 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GERARD GROVE | Cadeirydd | 08 February 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £35.21k | £163.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £19.78k | £130.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.57k | £4.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 148 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 148 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 515 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 515 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 28 Mawrth 2022 | 90 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 28 Mawrth 2022 | 90 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 31 Mawrth 2021 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 23 Hydref 2021 | 298 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF OWLS AND RAPTORS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS OWLS AND RAPTORS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS. THE AREA OF BENEFIT IS ENGLAND AND WALES
Maes buddion
THE AREA OF BENEFIT IS ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 FOXFIELD ROAD
WALNEY
BARROW-IN-FURNESS
LA14 3SJ
- Ffôn:
- 07505027007
- E-bost:
- paul.rose01@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window