THE YOUTH BOOTH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Youth Booth funds and facilitates a range of youth and community services. As a charity our objectives are to provide a safe space for young people to meet and enjoy each others company and to help young people to prepare for life as good citizens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,000 o 6 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.73k | £30.38k | £51.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.62k | £16.47k | £24.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | N/A | £7.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window