ymddiriedolwyr LONDON INSTITUTE OF VEDIC EDUCATION
Rhif yr elusen: 1184199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Lynch | Cadeirydd | 24 June 2019 |
|
|
||||
Rajiv Dama | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Ghanashyam Master | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
||||
Ashwin Soni | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|||||
KATHRYN RENNIE | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Parth Malde | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.