WINCHESTER AND DISTRICT ATHLETICS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of athletics training and competition. Based at Winchester University's outdoor sports centre Details on the club's web site - www.wadac.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1108801 WINCHESTER AND DISTRICT ATHLETICS CLUB
- 08 Mawrth 2019: CIO registration
- WADAC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Mann | Cadeirydd | 17 April 2023 |
|
|
||||
Walker Hunter | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Graham Joslin | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Paul Andrew Cox | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Vicky Gill | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
JESSICA JANE WILSON | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Gill Bowyer | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Dawn Tracy Thatcher | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Kathryn Miles | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.14k | £55.87k | £77.99k | £91.37k | £83.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.61k | £34.71k | £63.39k | £85.40k | £97.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.05k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 09 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 09 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 08 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CLUB ARE THE PROMOTION OF COMPETITION AND COMMUNITY PARTICIPATION IN ATHLETICS AND OTHER RELATED SPORTS SUCH AS TRIATHLONS AND DUATHLONS FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WINCHESTER AND THE SURROUNDING DISTRICT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR ATHLETICS AND OTHER SPORTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Pitter Close
Littleton
Winchester
Hampshire
SO22 6PD
- Ffôn:
- 07976854783
- E-bost:
- secretary@wadac.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window