Ymddiriedolwyr THE UFFCULME VILLAGE HALL TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1183742

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVETTE COTTRELL | Cadeirydd | 19 April 2017 |
|
|
||||
RACHEL TUCKER | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Sally Hickmott | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
PENELOPE ANN BURGESS | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
DAVID LESLIE TUCKER | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
Sarah Wells | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.