Foothold Cymru

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre for Building Social Action is a social justice charity operating in West Wales. Our focus is on tackling the causes and consequences of poverty through a range of capacity building activities and services; recognising that the solutions and the skills to put them in place, are found in the lived experiences of the people and communities affected.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£877,188
Roddion a chymynroddion | £87.33k | |
Weithgareddau elusennol | £721.07k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £68.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£844,145
Codi arian | £50.41k | |
Weithgareddau elusennol | £793.74k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,265 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £50.41k | |
Gwariant elusennol | £793.74k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £33.04k |
Pobl

18 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
72 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
- CBSA (Enw gwaith)
- THE CENTRE FOR BUILDING SOCIAL ACTION LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred St-John Roberts JP | Cadeirydd | 10 September 2019 |
|
|
||||
Eleanor Shorland | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Jessica Rees | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Katherine Thomas | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Michael Goodfellow-Smith | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Kelly Louise Rivers | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Paolo Piana | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Rev JOHN ELDON PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|||||
Peter Anthony Freeman | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Derith Powell OBE | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
James Hugh Lewis | Ymddiriedolwr | 26 September 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £857.76k | £904.80k | £889.67k | £877.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £835.56k | £828.88k | £836.90k | £844.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | £6.09k | £10.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.63k | £23.62k | £35.26k | £87.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £732.52k | £776.85k | £740.88k | £721.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118.60k | £104.33k | £88.23k | £68.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £25.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £805.68k | £781.97k | £803.56k | £793.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.88k | £46.91k | £33.34k | £50.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £5.00k | £23.09k | £10.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.88k | £25.84k | £28.62k | £24.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £76.37k | £50.92k | £748.38k | £667.92k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £880.67k | £826.92k | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £114.12k | £211.85k | £323.26k | £420.36k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £197.12k | £139.73k | £68.91k | £52.51k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 SEP 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 MAR 2020 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 MAR 2020 as amended on 27 May 2021 as amended on 02 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF WALES IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) EQUIPPING DISADVANTAGED OR OTHERWISE EXCLUDED PEOPLE WITH THE SKILLS AND COMPETENCIES REQUIRED TO TAKE RESPONSIBILITY FOR IDENTIFYING AND MEETING THEIR NEEDS AND THOSE OF THE COMMUNITY; B) THE DELIVERY OF FORMAL, INFORMAL AND COMMUNITY EDUCATION PROGRAMMES THAT PROVIDE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED PEOPLE OPPORTUNITIES TO GAIN NATIONALLY RECOGNISED QUALIFICATIONS AND/OR DEVELOP THE KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES REQUIRED FOR INDEPENDENT LIVING AND THE LABOUR MARKET; C) THE PROMOTION, PROVISION AND FACILITATION OF VOLUNTEERING, TRAINING AND WORK EXPERIENCE OPPORTUNITIES TO UNEMPLOYED OR UNDEREMPLOYED PEOPLE WHO ARE DISADVANTAGED IN THE LABOUR MARKET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Lord Arthur Rank Centre
Trostre Road
Llanelli
SA14 9RA
- Ffôn:
- 01554779910
- E-bost:
- jmorgan@cbsa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window