Ymddiriedolwyr FRIENDS OF BUXTON INTERNATIONAL FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1184840
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Spriggs | Cadeirydd | 09 August 2019 |
|
|
||||
Mandy Blanche Travis | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Rees David Webster | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Edna Sophia Williams | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Helen Gillian Anne Brown | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
John Gaunt | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR ANTHONY PARSONS | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
LOUISE POTTER | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
Judy Barker | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
Joan Matthews | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.