THE RDC FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the RDC Foundation is to advance young people under the age of 21 in life for the public benefit through recreational and leisure time activities so as to develop their mental, physical and moral capabilities so that they may grow to full maturity as individuals and members of society
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Adlam | Cadeirydd | 28 June 2019 |
|
|
||||
Nicholas Saunders | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Dr David Potter | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Alain Hosley | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
Katherine Adlam | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.82k | £28.59k | £8.20k | £8.51k | £5.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12k | £10.45k | £9.29k | £18.29k | £10.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 02 Ebrill 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 02 Ebrill 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 21 IN LIFE FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO:- 1. AWARDING GRANTS FOR RELEVANT EQUIPMENT TO CHARITABLE ORGANISATIONS ENGAGED IN ADVENTUROUS ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE; AND 2. AWARDING TO SUCH PERSONS GRANTS TOWARD COSTS OF SIGNIFICANT AND LIFE CHANGING ADVENTUROUS ACTIVITIES THAT THEY THEMSELVES HAVE BEEN HEAVILY INVOLVED IN PLANNING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAKESHOP HOUSE
NEWTOWN COMMON
NEWBURY
RG20 9DA
- Ffôn:
- 07734956667
- E-bost:
- nick@rdc.foundation
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window