ymddiriedolwyr CWMDU WATER UNDERTAKING
Rhif yr elusen: 513701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Howard Jolley | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|||||||||
Paul Huxley | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|||||||||
MR Christoper Evans | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|||||||||
JANET RUTH HUGHES | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|||||||||
Sir Evan Paul Silk KCB | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|||||||||
MICHAEL WARGENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.