Hanes ariannol LAJPUR MUSLIM SOCIETY U.K.

Rhif yr elusen: 1184034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.41k £76.45k £144.08k £67.71k £60.42k
Cyfanswm gwariant £9.24k £83.90k £134.81k £65.83k £36.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A