FARINGDON UNITED CHARITY CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist persons resident in the Area of Benefit who are in conditions of need, hardship or distress. To advance the education of boys and girls resident in the Area of Benefit who, in the opinion of the charity trustees, are in need of financial assistance. 'Area of Benefit' shall mean the Parishes of Great Faringdon, Little Coxwell, Littleworth and surrounding parishes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 01 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 237040 FARINGDON UNITED CHARITY
- 26 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Howard Keeling | Cadeirydd | 14 November 2019 |
|
|
||||
Kiera Bentley | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||
Rev Maria Jukes | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Katherine Hyland | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
JULIE FARMER | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Angela Finn | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Mark Stephen Philip Coleman | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
GENEVIEVE WEBB | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Rupert Corfield | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Brenda Ann Barber | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
EDWARD THOMAS JARMAN | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £414.74k | £267.02k | £239.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £44.12k | £119.87k | £119.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Chwefror 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1.1. TO THE VICAR OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, FARINGDON £0.50 FOR PREACHING A SERMON ON CHRISTMAS DAY IN THE PARISH CHURCH; 3.1.2. TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. 3.1.3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. 'AREA OF BENEFIT' SHALL MEAN THE PARISHES OF GREAT FARINGDON, LITTLE COXWELL, LITTLEWORTH AND ADJACENT PARISHES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
All Saints Church
Church Street
FARINGDON
Oxfordshire
SN7 8AD
- Ffôn:
- 01367243789
- E-bost:
- davidhkeeling@gmail.com
- Gwefan:
-
faringdonunitedcharities.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window