Ymddiriedolwyr BOURNE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1183205

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Brian Humphreys | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|||||
Andrew Mark Norfolk | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Paul Martin Timmins | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Alison Simpson | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Lorrae Margaret Speirs | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Colin Pratt | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Christine Moss | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Bryan Richard Cox | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Wright | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.