ymddiriedolwyr BUGBROOKE PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1183724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA RICE EYTS BA | Cadeirydd | 03 August 2019 |
|
|
||||
Kerrie Ann David | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Leigh Tyrrell | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Tiffany Elesha Cotterill | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Claire Mary Abraham | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Tango | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Lorna Britten | Ymddiriedolwr | 03 August 2019 |
|
|
||||
Nicola Farmer | Ymddiriedolwr | 02 August 2019 |
|
|||||
Margaret Elizabeth Raymond | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.