Hanes ariannol FFOTOGALLERY WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 513726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £606.39k | £541.40k | £423.42k | £503.14k | £288.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £439.05k | £697.42k | £339.34k | £491.55k | £332.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £354.11k | £75.00k | £23.00k | £50.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £555.59k | £520.31k | N/A | £446.85k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.40k | £0 | N/A | £7.09k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.39k | £21.09k | N/A | £49.20k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £439.05k | £697.42k | N/A | £491.55k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | £1.55k | N/A | £2.89k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.